·秦博勇(女):副审计长,民建中心副主席·王文斌:审计署觉组成员、副审计长
·任洪斌:中心纪委国家监委驻审计署纪检监察组组长、审计署党组成员王陆进:审计署党组成员、副审计长
·郝书辰:审计署党组成员、中心经济责任审计作业部际联席会议作业室主任章轲:审计署党组成员、副审计长
侯凯,男,汉族,1962年4月出世,辽宁沈阳人,1984年8月参加作业,1987年12月参加我国,中心财务金融学院财务系财务专业结业,大学学历,经济学学士。
1994.04—1998.09 审计署财务审计司归纳处处长(其间:1997.06—1998.09 挂职任河北省香河县副县长);
2007.01—2009.02 审计署哈尔滨特派办党组书记、特派员(其间:2008.03—2009.01 中心党校中青年干部训练班学习);
2012.11—2013.11 中心纪委常委,审计署党组成员、副审计长;
2013.11—2016.12 中心纪委常委,上海市委常委、市纪委书记;
2016.12—2018.03 中心纪委常委,中心直属机关工委副书记、纪工委书记;
2018.03—2018.08 中心纪委常委,国家监委委员,中心和国家机关工委副书记、纪工委书记;
2018.08—2020.06 中心纪委常委,国家监委委员,中心和国家机关工委副书记、纪检监察工委书记;
作业分工:分担固定资产出资审计司、自然资源和生态环境审计司、金融审计司,金融审计一局、金融审计二局、金融审计三局。
秦博勇,女,汉族,1964年11月出世,河北永清人,民建成员,1986年7月参加作业,北京大学法令系刑法学专业结业,在职研究生学历,法学硕士学位。
1995年4月任河北省廊坊市中级人民法院助理审判员(科员级)(1992年9月至1995年7月,北京大学法令系刑法学专业在职研究生学习,获法学硕士学位);
1998年8月任全国法院干部业余法令大学河北分校廊坊分部专职副主任(正科级)(1997年4月至1999年4月,挂职任廊坊市安次区人民法院副院长);
2013年1月任河北省副省长,民建中心常委、河北省主委,省政府法制作业室主任;
民建第十一届中心委员会副主席;第十二届全国政协委员,第十三届全国政协常委。
作业分工:分担作业厅、电子数据审计司、企业审计司、机关党委(巡视作业作业室),企业审计一局、企业审计二局、企业审计三局、企业审计四局、企业审计五局、企业审计六局、企业审计七局、企业审计八局,驻当地特派员办事处,机关服务局、计算机技术中心、我国审计报社、我国年代经济出版社有限公司、审计干部训练中心(审计宣扬中心)。
王文斌,男,汉族,1962年11月生,辽宁辽中人,1986年5月参加我国,1984年8月参加作业,大学学历,经济学学士,会计师。
(1985.09—1990.06我国人民大学函授学院工业经济专业学习);
(其间:1998.11—1999.01清华大学第二期稽查特派员助理训练班学习);
2003年5月任国务院国资委监事会作业局(国有企业监事会作业作业室)副局长(副主任);
2006年11月任国务院国资委监事会作业局(国有企业监事会作业作业室)局长(主任)(其间:2011.09—2012.01在中心党校中青年干部训练班学习);
任洪斌,男,汉族,1963年4月生,吉林双辽人,1985年7月参加我国,1986年7月参加作业,北京农业工程大学农机系农机专业结业,大学本科学历,博士学位,教授级高级工程师。
1982年09月,北京农业机械化学院(1985年10月更名为北京农业工程大学,现为我国农业大学)农机系农机专业学习;
1987年起,历任我国工程与农业机械进出口总公司业务员、出售司理、驻孟加拉代表处总代表、出口五部总司理兼北京华隆进出口公司总司理、总司理助理兼成套工程出口部总司理、党委副书记兼纪委书记、副总司理、总司理、总司理兼党委书记;
2001年08月,任我国机械工业集团公司总司理、党委副书记兼我国工程与农业机械进出口总公司总司理、党委书记(我国机械装备集团公司成立于1997年01月,2005年09月正式更名为我国机械工业集团公司);
2018年12月-2022年6月,任国务院国有资产监督办理委员会副主任。
现任中心纪委国家监委驻审计署纪检监察组组长、审计署党组成员,二级副总监察官。
作业分工:分担中心审计委员会作业室秘书局,方针研究室、财务审计司、行政事业审计司,中心机关审计局、宣扬审计局、统战审计局、交际审计局、政法审计局、教育审计局、科学技术审计局、工信建造审计局、民政社保审计局、资源环境审计局、交通运输审计局、农业水利审计局、交易审计局、卫生体育审计局、社会办理审计局、经济法律审计局、广电通讯审计局、开展计算审计局、群团文明审计局。
王陆进,男,汉族,1968年10月出世,江苏丹阳人,1990年7月参加作业,1995年5月参加我国,厦门大学财务学专业博士研究生结业,研究生学历,经济学博士。
1987.09—1990.07 中南财经大学财务金融系财务学专业硕士研究生;
1990.07—1995.07 中南财经大学教师(其间:1992.09—1995.07厦门大学财金系财务学专业在职研究生学习,取得经济学博士学位);
1996.02—1997.10 国家税务总局方针法规司归纳处、稽查局归纳处主任科员;
2004.03—2013.12 国家税务总局作业厅副主任(其间:2007.01—2009.01挂职任安徽省国税局党组成员、副局长;2009.09—2009.11国家行政学院厅局级公务员任职训练班学习);
2018.07—2020.07 国家税务总局党委委员、副局长(其间:2019.09—2019.11中心党校省部级干部进修班学习);
作业分工:分担内部审计辅导监督司、税收征管审计司、农业乡村审计司、经济责任审计司、人事教育司,审计署审计干部教育学院(我国审计署党校)。
郝书辰,男,汉族,1964年7月出世,山东莘县人,1987年11月参加我国,1988年7月参加作业,研究生学历,办理学博士学位,教授。
2005年11月,山东经济学院院长、党委副书记;(2004.06--2007.12华中科技大学办理学院工商办理专业在职学习,获办理学博士学位)(其间,2007.03--2008.01中心党校中青年干部训练班学习);
2019年03月,审计署党组成员、中心经济责任审计作业部际联席会议作业室主任,财务审计司司长。
2020年01月,审计署党组成员、中心经济责任审计作业部际联席会议作业室主任。
作业分工:分担社会保障审计司、涉外审计司、国际合作司(港澳台作业室)、离退休干部作业室,审计科研所、我国审计学会、国外贷援款项目审计服务中心、审计博物馆,担任联合国审计专项作业。
章轲,男,汉族,1968年5月出世,浙江绍兴人,1987年1月参加我国,1989年7月参加作业,研究生学历,办理学博士学位。现任审计署党组成员、副审计长。
2001年3月任审计署审计干部训练中心一处处长(1998年4月至2001年5月对外经济交易大学工商学院工商办理专业在职学习,获办理学硕士学位);
2008年11月任审计署作业厅副主任兼审计长作业室主任、境外审计司副司长;
2010年5月任审计署境外审计司司长(2007年9月至2012年6月中南财经政法大学会计学院财务办理专业在职研究生学习,获办理学博士学位);
2016年5月任审计署党组广州特派办分党组书记、特派员(2016年3月至2016年7月中心党校第40期中青年干部训练一班学习);
赵保林,男,汉族,1964年2月出世,党员,大学学历,经济学硕士学位。
曾任中华人民共和国审计署行政事业审计司副司长 、教育审计局副局长 ,财税海关审计局局长 ,长沙特派办分党组书记、特派员 ,财务审计司司长 。